MARBELLA BOOKING SERVICES SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social MARBELLA BOOKING SERVICES SL
CIF B29704459
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARBELLA BOOKING SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARBELLA BOOKING SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Wollner Beate | Administrador Unico | 24/05/2011 | 25/06/2021 |
Wollner Beate | Liquidador | 25/06/2021 | 25/06/2021 |
Wollner Denis Armand | Apoderado | 14/01/2010 | 25/06/2021 |
Wollner Marcel Denis | Administrador Unico | 14/01/2010 | 24/05/2011 |
Wollner Denis Armand | Administrador Unico | 03/06/2009 | 14/01/2010 |
Wollner Beate | Administrador Unico | 03/06/2009 |
ACTOS BORME DE MARBELLA BOOKING SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 201, S 8, H MA 20256, I/A 18 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 201, S 8, H MA 20256, I/A 18 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 201, S 8, H MA 20256, I/A 18 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 201, S 8, H MA 20256, I/A 18 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 200, S 8, H MA 20256, I/A 17 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 200, S 8, H MA 20256, I/A 17 (24/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-170-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 200, S 8, H MA 20256, I/A 16 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4409, L 3318, F 200, S 8, H MA 20256, I/A 15 (14/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-29