MARBE DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE PINTURA SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Garmendi Bidea, 2
Código Postal 20180
Municipio Oiartzun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MARBE DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE PINTURA SL
CIF B75027656
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo
Fecha de Constitución 16/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Arbelaiz Arruabarrena Miguel Jose
VINCULACIONES DE MARBE DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE PINTURA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARBE DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE PINTURA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arbelaiz Arruabarrena Miguel Jose | Liquidador | 01/02/2018 | 01/02/2018 |
Arbelaiz Arruabarrena Miguel Jose | Socio Unico | 05/07/2010 | 01/02/2018 |
Arbelaiz Arruabarrena Miguel Jose | Administrador Unico | 05/07/2010 | 01/02/2018 |
ACTOS BORME DE MARBE DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE PINTURA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 117, S 8, H SS 32827, I/A 2 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 117, S 8, H SS 32827, I/A 2 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 117, S 8, H SS 32827, I/A 2 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 117, S 8, H SS 32827, I/A 2 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-1-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 115, S 8, H SS 32827, I/A 1 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 115, S 8, H SS 32827, I/A 1 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-20
Dirección:CMNO GARMENDI BIDEA Nº2. (OIARTZUN)
Comienzo de operaciones:16/06/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Distribución e intermediación de venta de equipos de pintura y servicios técnicos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 115, S 8, H SS 32827, I/A 1 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-20