MARBAY SL - EXTINGUIDA
Municipio Montornès del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social MARBAY SL
CIF B08183337
Actividad Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares; tintas de imprenta y masillas
Página Web www.marbay.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MARBAY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARBAY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gual Guardia Jordi | Administrador Concursal | 12/09/2011 | 03/03/2015 |
Clemente Salanova Angel | Consejero | 07/11/2009 | 24/04/2012 |
Gurri Lopez Javier | Secretario | 07/11/2009 | 24/04/2012 |
Gurri Lopez Javier | Consejero | 07/11/2009 | 24/04/2012 |
Gurri Lopez Javier | Consejero Delegado | 07/11/2009 | 24/04/2012 |
Soto Sillero Manuel | Presidente | 07/11/2009 | 24/04/2012 |
Soto Sillero Manuel | Consejero | 07/11/2009 | 24/04/2012 |
Viñallonga Montplet Juan | Consejero | 07/11/2009 | 24/04/2012 |
Clemente Salanova Angel | Administrador Mancomunado | 07/11/2009 | |
Soto Sillero Manuel | Administrador Mancomunado | 07/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARBAY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 225, S 8, H B 95453, I/A 18 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 393/2011, AUTO FIRME DE FECHA 26/01/2015, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 225, S 8, H B 95453, I/A 18 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 224, S 8, H B 95453, I/A 17 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 393/2011, AUTO FIRME DE FECHA 31/01/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 224, S 8, H B 95453, I/A 17 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 224, S 8, H B 95453, I/A 17 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-86-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 393/2011, AUTO FIRME DE FECHA 14/07/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 223, S 8, H B 95453, I/A 16 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 223, S 8, H B 95453, I/A 16 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25918 , F 221, S 8, H B 95453, I/A 15 (07/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-222-08