MARAZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Josep Castells, 19
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MARAZ SL
CIF B08516478
Capital Social 315864.0 Euros
Actividad Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos
Fecha de Constitución 01/06/1978
Página Web www.marazsl.com
Auditor PLETA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE MARAZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARAZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Besora Noguera Cristina | Apoderado Solidario | 04/08/2014 | 03/01/2024 |
Besora Noguera Nuria | Apoderado Solidario | 16/11/2018 | 03/01/2024 |
Carafi Rosell Francesc | Apoderado Solidario | 08/03/2019 | 03/01/2024 |
PLETA AUDITORES SLP | Auditor | 03/05/2012 | 03/01/2024 |
PLETA AUDITORES SLP | Auditor | 04/11/2014 | 03/01/2024 |
PLETA AUDITORES SLP | Auditor | 16/02/2018 | 03/01/2024 |
PRADA GAYOSO SLP | Administrador Concursal | 18/10/2019 | 03/01/2024 |
Prada Luengo Guillermo Alejandro | REP.ADM.CONC | 18/10/2019 | 03/01/2024 |
Besora Grifoll Ramon | Administrador | 27/11/2019 | |
Lopez Jornet Oscar | Apoderado Solidario | 04/08/2014 | 08/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MARAZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 169, S 8, H B 38776, I/A 33 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1241/2019, AUTO FIRME DE FECHA 21/11/2023, CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 169, S 8, H B 38776, I/A 33 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 169, S 8, H B 38776, I/A 33 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 169, S 8, H B 38776, I/A 32 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1241/2019, AUTO FIRME DE FECHA 25/09/2019, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 169, S 8, H B 38776, I/A 32 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44249 , F 169, S 8, H B 38776, I/A 32 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1241/2019, AUTO FIRMES, DE FECHA 18/07/2019: DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y DE 17/09/2019:TRANSFORMACION PROCEDIMIENTO CONCURSAL ABREVIADO EN ORDINARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30880 , F 130, S 8, H B 38776, I/A 31 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30880 , F 130, S 8, H B 38776, I/A 31 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30880 , F 129, S 8, H B 38776, I/A 30 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30880 , F 129, S 8, H B 38776, I/A 29 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-08