MARAT ET CIE DE SERVICES INMOBILIAIRES SL - EXTINGUIDA
Municipio Canovelles
Provincia Barcelona
Razón Social MARAT ET CIE DE SERVICES INMOBILIAIRES SL
CIF B58178609
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Menendez Claret Marta
VINCULACIONES DE MARAT ET CIE DE SERVICES INMOBILIAIRES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARAT ET CIE DE SERVICES INMOBILIAIRES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Menendez Claret Carles | Apoderado | 30/12/2010 | 09/03/2023 |
Menendez Claret Marta | Administrador Unico | 17/12/2010 | 09/03/2023 |
Bonet Perez Juan | Apoderado | 30/12/2010 | |
Bonet Perez Juan | Consejero | 17/12/2010 | |
Claret Bonet Maria Dolores | Secretario | 17/12/2010 | |
Claret Bonet Maria Dolores | Consejero | 17/12/2010 | |
Menendez Ochoa Jose Miguel | Presidente | 17/12/2010 | |
Menendez Ochoa Jose Miguel | Consejero | 17/12/2010 |
ACTOS BORME DE MARAT ET CIE DE SERVICES INMOBILIAIRES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40876 , F 63, S 8, H B 98642, I/A 16 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40876 , F 62, S 8, H B 98642, I/A 15 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40876 , F 62, S 8, H B 98642, I/A 15 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.13.- DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DEADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40876 , F 61, S 8, H B 98642, I/A 14 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40876 , F 61, S 8, H B 98642, I/A 14 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40876 , F 61, S 8, H B 98642, I/A 14 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2008)
CVE: BORME-B-2009-16-08