MARAMARC GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Bartolome, 2
Código Postal 30004
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MARAMARC GESTION SL
CIF B66410580
Capital Social 63000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/11/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARAMARC GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARAMARC GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alarcon Martinez Maria Dolores | Administrador Unico | 05/12/2014 | 15/01/2016 |
Maria Dolores Alarcon Martinez | Liquidador | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
Maria Dolores Alarcon Martinez | Administrador Unico | 15/01/2016 | |
Martinez Fernandez Maria Dolores | Apoderado Solidario | 07/01/2015 | 15/01/2016 |
ACTOS BORME DE MARAMARC GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 80, S 8, H MU 89336, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 80, S 8, H MU 89336, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 80, S 8, H MU 89336, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 80, S 8, H MU 89336, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-30
- C/ SAN BARTOLOME 2 - 1ºA. (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3129 , F 80, S 8, H MU 89336, I/A 2 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-30
- (CNAE 8230) LA ORGANIZACION DE EVENTOS SOCIALES, TALES COMO BODAS, BANQUETES, FIESTAS, TANTO PERSONALES COMO EMPRESARIALES, CON INCLUSION DEL TRANSPORTE DE PERSONAS NECESARIO PARA TALES EVENTOS, Y EL COMERCIO DE OBJETOS DE.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44566 , F 48, S 8, H B 460125, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 60.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 63.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44566 , F 48, S 8, H B 460125, I/A 3 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44566 , F 47, S 8, H B 460125, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44566 , F 44, S 8, H B 460125, I/A 1 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-08
Dirección:CL MOSSEN ANTON Num.31 P.AT (BADALONA)
Comienzo de operaciones:17/11/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:(CNAE 6420).COMPRAVENTA Y ADMINISTRACION DE VALORES,ASI COMO PARTICIPACION EN OTRAS COMPAÑIAS Y GESTION Y DIRECCION DE DICHAS PARTICIPACIONES,SALVO LEY MERCADO DE VALORES,E INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44566 , F 44, S 8, H B 460125, I/A 1 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-08