MARAJU SUR SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MARAJU SUR SL
CIF B38401881
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Gonzalez Maria Concepcion
VINCULACIONES DE MARAJU SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARAJU SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Gonzalez Maria Concepcion | Socio Unico | 15/07/2010 | 13/08/2010 |
Alvarez Gonzalez Maria Concepcion | Administrador Unico | 15/07/2010 | 13/08/2010 |
Alvarez Gonzalez Maria Concepcion | Liquidador | 13/08/2010 | 13/08/2010 |
Gonzalez Hernandez Natalia Maria | Administrador Unico | 15/07/2010 |
ACTOS BORME DE MARAJU SUR SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 97, S 8, H TF 12526, I/A 4 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 97, S 8, H TF 12526, I/A 4 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 97, S 8, H TF 12526, I/A 4 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 97, S 8, H TF 12526, I/A 4 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 97, S 8, H TF 12526, I/A 3 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 97, S 8, H TF 12526, I/A 3 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1312 , F 97, S 8, H TF 12526, I/A 3 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-152-38