MARA BLANCMOTTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social CAMI Ral de Sant Jaume, 34
Municipio Bellver de Cerdanya
Provincia Lleida
Razón Social MARA BLANCMOTTE SL
CIF B25681131
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MARA BLANCMOTTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MARA BLANCMOTTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Carol Marta | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 14/02/2019 |
Gimenez Visa Octavi | Administrador Unico | 02/05/2009 | 14/02/2019 |
Visa Gimenez Octavi | Liquidador | 14/02/2019 | 14/02/2019 |
Villalobos Martinez Ramon | Apoderado Solidario | 29/05/2009 | 08/03/2010 |
ACTOS BORME DE MARA BLANCMOTTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 17, S 8, H L 23625, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 17, S 8, H L 23625, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 17, S 8, H L 23625, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 17, S 8, H L 23625, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-25
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 17, S 8, H L 23625, I/A 4 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-6-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 17, S 8, H L 23625, I/A 3 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-25
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 16, S 8, H L 23625, I/A 2 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 11, S 8, H L 23625, I/A 1 (02/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-25