MAR BLANCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Via Complutense, Km. 44
Código Postal 28805
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAR BLANCO SL
CIF B78638020
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Blanco Pedro Juan
VINCULACIONES DE MAR BLANCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAR BLANCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Blanco Pedro Juan | Administrador Unico | 12/02/2015 | 07/12/2021 |
Martinez Blanco Pedro Juan | Socio Unico | 12/02/2015 | 07/12/2021 |
Martinez Blanco Pedro Juan | Liquidador | 07/12/2021 | 07/12/2021 |
Martinez Blanco Pedro Juan | Administrador Solidario | 12/02/2015 | |
Martinez Blanco Tomas | Administrador Solidario | 12/02/2015 |
ACTOS BORME DE MAR BLANCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 6 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 6 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 6 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 6 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 5 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 5 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 5 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 5 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-35-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28
- VIA COMPLUTENSE Km 44 2º 3 (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3794 , F 200, S 8, H M 63811, I/A 4 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-28