MAQUINAS JYM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alicante, 170
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social MAQUINAS JYM SL
CIF B85582773
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Fecha de Constitución 02/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario AUTOMATICOS ORENES SL
VINCULACIONES DE MAQUINAS JYM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAQUINAS JYM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Yepes Rodriguez | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2016 | 22/06/2017 |
AUTOMATICOS ORENES SL | Socio Unico | 20/02/2015 | 22/06/2017 |
Compañia De Auditoria Consejeros Auditores Socieda | Auditor | 10/02/2016 | 22/06/2017 |
Eliseo Orenes Rodriguez | Administrador Unico | 07/04/2016 | 22/06/2017 |
Fernandez Soares Jonathan | Apoderado Solidario | 16/05/2013 | 22/06/2017 |
Francisco- Javier Lopez Cerron | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2016 | 22/06/2017 |
Francisco Javier Ramos Robledo | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2016 | 22/06/2017 |
Pedro Antonio Zaplana Pardo | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2016 | 22/06/2017 |
Pedro Garcia Cuestas | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/04/2016 | 22/06/2017 |
Soares De Oliveiras Maria Fatima | Apoderado Solidario | 16/05/2013 | 22/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAQUINAS JYM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 214, S 8, H MU 86345, I/A 7 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 214, S 8, H MU 86345, I/A 7 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 214, S 8, H MU 86345, I/A 7 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 212, S 8, H MU 86345, I/A 6 (15/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 212, S 8, H MU 86345, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 212, S 8, H MU 86345, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 212, S 8, H MU 86345, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 212, S 8, H MU 86345, I/A 4 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-30
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 211, S 8, H MU 86345, I/A 3 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-30
- AVDA DE ALICANTE 170 (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3086 , F 211, S 8, H MU 86345, I/A 2 (20/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-30