MAQUINARIA CAPDEVILA SA - EXTINGUIDA
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social MAQUINARIA CAPDEVILA SA
CIF A08607707
Actividad Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero
Página Web www.capdevila.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAQUINARIA CAPDEVILA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAQUINARIA CAPDEVILA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Capdevila Capdevila Yolanda | Administrador Solidario | 08/06/2011 | 13/03/2020 |
Capdevila Carcassona David | Apoderado | 22/08/2012 | 13/03/2020 |
Capdevila Carcassona David | Apoderado | 20/06/2011 | 13/03/2020 |
Capdevila Carcassona Francesc | Administrador Unico | 06/08/2013 | 13/03/2020 |
Capdevila Carcassona Francesc | Apoderado | 22/08/2012 | 13/03/2020 |
Capdevila Carcassona Francesc | Liquidador | 13/03/2020 | 13/03/2020 |
Capdevila Carcassona Francesc | Apoderado | 20/06/2011 | 13/03/2020 |
Capdevila Capdevila Yolanda | Administrador | 06/08/2013 | |
Capdevila Pallares Francisco | Administrador Solidario | 08/06/2011 | 22/08/2012 |
ACTOS BORME DE MAQUINARIA CAPDEVILA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 84, S 8, H B 19157, I/A 29 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 84, S 8, H B 19157, I/A 29 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 84, S 8, H B 19157, I/A 29 (13/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 84, S 8, H B 19157, I/A 28 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 84, S 8, H B 19157, I/A 28 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25086 , F 60, S 8, H B 19157, I/A 27 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25086 , F 60, S 8, H B 19157, I/A 26 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25086 , F 59, S 8, H B 19157, I/A 25 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25086 , F 59, S 8, H B 19157, I/A 24 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08