MAPI LIFE SCIENCES SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 114
Código Postal 08008
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAPI LIFE SCIENCES SPAIN SL
CIF B66404153
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 05/11/2014
Nombres Anteriores
- OPTUM SPAIN LIFE SCIENCES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAPI LIFE SCIENCES SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAPI LIFE SCIENCES SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alan Sheehan | Administrador Solidario | 30/01/2018 | 17/07/2018 |
Alan Steven Blazei | Apoderado Solidario | 25/05/2015 | 17/07/2018 |
Alexander Dolmans | Apoderado Solidario | 25/11/2014 | 17/07/2018 |
Garcia Fuster Laura | Apoderado Solidario | 30/01/2018 | 17/07/2018 |
Hernandez Torres Elena | Apoderado Solidario | 11/04/2016 | 17/07/2018 |
Llopart Vidal Maria Montserrat | Apoderado Solidario | 30/01/2018 | 17/07/2018 |
Lopez Gomez Acebo Aranzazu | Administrador Solidario | 30/01/2018 | 17/07/2018 |
Mampel Sanguesa Anna | Apoderado Solidario | 30/01/2018 | 17/07/2018 |
Mendez Falcato Sheila | Apoderado Solidario | 30/01/2018 | 17/07/2018 |
Mendez Gomez Lara | Apoderado Solidario | 25/11/2014 | 17/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAPI LIFE SCIENCES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 54, S 8, H B 459657, I/A 14 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DE UN ANTERIOR SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 54, S 8, H B 459657, I/A 13 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO: ICON CLINICAL RESEARCH ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 54, S 8, H B 459657, I/A 12 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 54, S 8, H B 459657, I/A 11 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 53, S 8, H B 459657, I/A 10 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 53, S 8, H B 459657, I/A 9 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 53, S 8, H B 459657, I/A 9 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-08
- CL BALMES NUM.114 OFICINA PL.ATICO (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 53, S 8, H B 459657, I/A 8 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 52, S 8, H B 459657, I/A 7 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-08
Empresa: OPTUM SPAIN LIFE SCIENCES SL
- AV DIAGONAL Num.409 P.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44792 , F 52, S 8, H B 459657, I/A 6 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-08