MAPER CARNS SL - EN DISOLUCION
Dirección social Cl Mecanica, 4
Código Postal 08755
Municipio Castellbisbal
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAPER CARNS SL
CIF B65201642
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Procesado y conservación de carne
Fecha de Constitución 28/10/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAPER CARNS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAPER CARNS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marquez Sanchez Antonio | Administrador Solidario | 07/01/2020 | 10/10/2023 |
Perez Casaus Luis | Administrador Solidario | 07/01/2020 | 10/10/2023 |
Perez Casaus Luis | Administrador Unico | 09/08/2019 | 07/01/2020 |
Perez Casaus Luis | Liquidador | 27/08/2013 | 09/08/2019 |
Marquez Sanchez Antonio | Administrador Solidario | 12/11/2009 | 27/08/2013 |
Perez Casaus Luis | Administrador Solidario | 12/11/2009 | 27/08/2013 |
ACTOS BORME DE MAPER CARNS SL
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 4, S 8, H B 387794, I/A 6 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 568/2023, AUTO FIRME DE FECHA 14/09/2023, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 4, S 8, H B 387794, I/A 6 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 4, S 8, H B 387794, I/A 6 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
- CL MECANICA NUM.4-6 (CASTELLBISBAL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 3, S 8, H B 387794, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 3, S 8, H B 387794, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 3, S 8, H B 387794, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
- REACTIVACION DE LA SOCIEDAD POR ACUERDO DE LA JUNTA DE FECHA 23 DE JULIO DE 2019
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 3, S 8, H B 387794, I/A 3 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 3, S 8, H B 387794, I/A 3 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 3, S 8, H B 387794, I/A 3 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41533 , F 3, S 8, H B 387794, I/A 2 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-08