MAPAMODA XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Alam de la Revilla Gregorio, 1
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MAPAMODA XXI SL
CIF B95324729
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/08/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alvarez Fernandez Patricia
VINCULACIONES DE MAPAMODA XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAPAMODA XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Fernandez Patricia | Socio Unico | 27/11/2015 | 22/03/2018 |
Alvarez Fernandez Patricia | Administrador Unico | 27/11/2015 | 22/03/2018 |
Alvarez Fernandez Patricia | Administrador Solidario | 27/11/2015 | |
Maria Luisa Avila Bello | Administrador Solidario | 27/11/2015 |
ACTOS BORME DE MAPAMODA XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAPAMODA XXI SL
Nif:B95324729
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
Conclusión del concurso por inexistencia de lal masa activa
Fecha de Resolución:04/12/2017
Número Procedimiento Concursal:1009/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4453
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-40244
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/03/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAPAMODA XXI SL
Nif:B95324729
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE BILBAO
Número:1
Juez / Ponente:MARCOS BERMUDEZ AVILA
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO
Fecha de Resolución:04/12/2017
Número Procedimiento Concursal:1009/2017
Datos Registrales:
Tomo:
4453
Libro:
0
Folio:
14
Hoja:
8-40244
Inscripción:
4
Fecha Inscripción22/03/2018
Registro:Registro Mercantil de Bizkaia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 4 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 3 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4453 , F 14, S 8, H BI 40244, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-68-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-65-48