MAPA TRUST SA - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Luis I, 56
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MAPA TRUST SA
CIF A83144493
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 91 303 85 60
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAPA TRUST SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAPA TRUST SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dorado Bergaz Paulino | Representante | 16/05/2013 | 24/11/2020 |
DORPA INMUEBLES 2000 SL | Consejero | 16/05/2013 | 24/11/2020 |
DORPA INMUEBLES 2000 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/09/2017 | 24/11/2020 |
Fuentes Lopez Jose | Representante | 16/05/2013 | 24/11/2020 |
I C M PRIVANCE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/09/2017 | 24/11/2020 |
I C M PRIVANCE SL | Secretario | 10/12/2015 | 24/11/2020 |
I C M PRIVANCE SL | Consejero | 16/05/2013 | 24/11/2020 |
INVERSIONES FUENTES LOPEZ SL | Consejero | 16/05/2013 | 24/11/2020 |
INVERSIONES FUENTES LOPEZ SL | Consejero Delegado Mancomunado | 12/09/2017 | 24/11/2020 |
Martin Cabra Ana | Representante | 10/12/2015 | 24/11/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAPA TRUST SA
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 212, S 8, H M 303104, I/A B (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAPA TRUST SA
Nif:A83144493
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN LUIS RAMOS MENDOZA
Parte Dispositiva:
1.- Se declara finalizada la fase común del presente procedimiento concursal del deudor MAPATRUST S.A. 2.- Procédase a la apertura de la fase de liquidación del presente concurso, formándose la Sección quinta que se encabezará con testimonio de esta resolución. 3.- Durante la fase de liquidació
Fecha de Resolución:25/07/2019
Número Procedimiento Concursal:1496/2018
Datos Registrales:
Tomo:
17617
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-303104
Inscripción:
B
Fecha Inscripción24/11/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 212, S 8, H M 303104, I/A B (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 212, S 8, H M 303104, I/A B (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAPA TRUST SA
Nif:A83144493
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Fecha de Resolución:12/12/2018
Número Procedimiento Concursal:1496/2018
Datos Registrales:
Tomo:
17617
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-303104
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 212, S 8, H M 303104, I/A A (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAPA TRUST SA
Nif:A83144493
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID
Juez / Ponente:JUAN CARLOS PICAZO MENENDEZ
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso de acreedores a la sociedad MAPA TRUST SA
Fecha de Resolución:12/12/2018
Número Procedimiento Concursal:1496/2018
Datos Registrales:
Tomo:
17617
Libro:
0
Folio:
212
Hoja:
8-303104
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/01/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 212, S 8, H M 303104, I/A A (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 211, S 8, H M 303104, I/A 11 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 211, S 8, H M 303104, I/A 11 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 211, S 8, H M 303104, I/A 11 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 210, S 8, H M 303104, I/A 10 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17617 , F 210, S 8, H M 303104, I/A 10 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28