MANZANARES PROJECT HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 112
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANZANARES PROJECT HOLDING SL
Capital Social 4329.0 Euros
Fecha de Constitución 16/01/2020
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario ROADRUNNER SPAIN HOLDING SL
VINCULACIONES DE MANZANARES PROJECT HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANZANARES PROJECT HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcocer Ramon Laca Leticia | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | 17/10/2023 |
Baldero Sesma Diana | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | 17/10/2023 |
Garcia Nieto David | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | 17/10/2023 |
Mateos Fernandez-villa Isabel | Apoderado Solidario | 24/05/2023 | 17/10/2023 |
Mendez Cuesta Alvaro | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | 17/10/2023 |
Nuñez Bejarano Esther | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | 17/10/2023 |
Ortega Moro Clara | Apoderado Solidario | 24/05/2023 | 17/10/2023 |
ROADRUNNER SPAIN HOLDING SL | Socio Unico | 14/02/2020 | 17/10/2023 |
Saalfeld Reis Diogo | Apoderado Solidario | 11/07/2023 | 17/10/2023 |
Saenz De Miera Sebastian De Erice Ines | Apoderado Solidario | 10/02/2023 | 17/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MANZANARES PROJECT HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 163, S 8, H M 786167, I/A 5 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 163, S 8, H M 786167, I/A 5 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 163, S 8, H M 786167, I/A 5 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 163, S 8, H M 786167, I/A 4 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-135-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 162, S 8, H M 786167, I/A 3 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 112 7ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44637 , F 162, S 8, H M 786167, I/A 2 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10789, L 8068, F 168, S 8, H V 191673, I/A 4 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10789, L 8068, F 168, S 8, H V 191673, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10789, L 8068, F 168, S 8, H V 191673, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10789, L 8068, F 168, S 8, H V 191673, I/A 3 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-46