MANULI HYDRAULICS IBERICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Sant Feliu de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MANULI HYDRAULICS IBERICA SL
CIF B64256738
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 28/06/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MANULI HYDRAULICS IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANULI HYDRAULICS IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bonilla Cabeza Antonio | Apoderado | 04/04/2012 | 10/12/2013 |
Franco Gerla | Liquidador | 10/12/2013 | 10/12/2013 |
Luca Coccioli | Consejero | 25/03/2009 | 10/12/2013 |
Marco Ferrari | Presidente | 10/12/2013 | |
Marco Ferrari | Consejero | 10/12/2013 | |
Mateo Marchisio | Consejero | 10/12/2013 | |
Paredes Martos Cristina | Apoderado | 04/04/2012 | 10/12/2013 |
Soria Puig Adolfo | Secretario No Consejero | 10/05/2010 | 10/12/2013 |
Barnadas Molins Francesc De Paula | REPR.143 RRM | 10/05/2010 | |
BCM SERVEIS TRIBUTARIS SL | Secretario No Consejero | 10/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MANULI HYDRAULICS IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38740 , F 158, S 8, H B 333704, I/A 9 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38740 , F 158, S 8, H B 333704, I/A 9 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38740 , F 158, S 8, H B 333704, I/A 9 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38740 , F 158, S 8, H B 333704, I/A 8 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-96-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-114-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38740 , F 157, S 8, H B 333704, I/A 7 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38740 , F 157, S 8, H B 333704, I/A 7 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-95-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38740 , F 157, S 8, H B 333704, I/A 6 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-64-08