MANUFACTURAS HEMA SA - EXTINGUIDA
Razón Social MANUFACTURAS HEMA SA
CIF A58290727
Actividad Otras industrias manufactureras n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gesa Juan Jose
VINCULACIONES DE MANUFACTURAS HEMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANUFACTURAS HEMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esponera Martin Jose Luis | Apoderado Solidario | 14/02/2022 | 11/10/2023 |
Gesa Juan Jose | Administrador Unico | 04/03/2022 | 11/10/2023 |
Hervas Sotorres Maurici | Consejero | 17/09/2018 | 11/10/2023 |
Hervas Hervas Ana Rosa | Consejero | 17/09/2018 | 04/03/2022 |
Hervas Hervas Anna Rosa | Apoderado | 08/01/2009 | 04/03/2022 |
Hervas Hervas Enric | Apoderado | 08/01/2009 | 04/03/2022 |
Hervas Hervas Enric | Consejero | 17/09/2018 | 04/03/2022 |
Hervas Hervas Enric | Consejero Delegado | 17/09/2018 | 04/03/2022 |
Hervas Hervas Enric | Secretario | 17/09/2018 | 04/03/2022 |
Hervas Sotorres Bernat | Presidente | 17/09/2018 | 04/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MANUFACTURAS HEMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 153, S 8, H B 66434, I/A 20 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. ACCIONISTA UNICO: EDITORIAL FISA ESCUDO DE ORO S.A
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 152, S 8, H B 66434, I/A 19 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 13,22 Y 25 Y SUPRESION DEL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 152, S 8, H B 66434, I/A 19 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 152, S 8, H B 66434, I/A 19 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 152, S 8, H B 66434, I/A 19 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 152, S 8, H B 66434, I/A 18 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 7 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE LA NATURALEZA DE LAS ACCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 151, S 8, H B 66434, I/A 17 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 150, S 8, H B 66434, I/A 16 (20/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 150, S 8, H B 66434, I/A 15 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24102 , F 150, S 8, H B 66434, I/A 15 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08