MANUFACTURA DE CAUCHO Y FIBRA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sevilla
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MANUFACTURA DE CAUCHO Y FIBRA SA
CIF A07010762
Actividad Fabricación de otros productos de caucho
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MANUFACTURA DE CAUCHO Y FIBRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANUFACTURA DE CAUCHO Y FIBRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Huerta Gonzalez Manuel | Apoderado | 22/12/2009 | 22/12/2010 |
Marquez Ordoñez Maria Pilar | Liquidador | 19/01/2010 | 22/12/2010 |
Dirk Stuhrmann | Consejero | 19/01/2010 | |
Hannes Friederichsen | Consejero | 19/01/2010 | |
Herbert Meinhard Liebing | Consejero | 22/12/2009 | 19/01/2010 |
Herbert Meinhard Liebing | Presidente | 19/01/2010 | |
Huerta Gonzalez Manuel | Secretario No Consejero | 19/01/2010 |
ACTOS BORME DE MANUFACTURA DE CAUCHO Y FIBRA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 213, S 8, H B 6166, I/A 102 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 212, S 8, H B 6166, I/A 101 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART 1.-COMO CONSECUENCIA DE AÑADIR A LA DENOMINACION SOCIALLA FRASE "EN LIQUIDACION"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 212, S 8, H B 6166, I/A 101 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 212, S 8, H B 6166, I/A 101 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 212, S 8, H B 6166, I/A 101 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 212, S 8, H B 6166, I/A 100 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31616 , F 212, S 8, H B 6166, I/A 99 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2009)
CVE: BORME-B-2009-93-08