MANUEL SOLERA PENADES E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Salamanca, 12
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social MANUEL SOLERA PENADES E HIJOS SL
CIF B53842084
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 05/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MANUEL SOLERA PENADES E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANUEL SOLERA PENADES E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Solera Albero Joaquin | Apoderado | 25/03/2021 | 09/04/2024 |
Solera Albero Manuel | Liquidador | 09/04/2024 | 09/04/2024 |
Solera Albero Manuel | Administrador Unico | 15/07/2009 | 09/04/2024 |
Solera Penades Manuel | Administrador Unico | 15/07/2009 |
ACTOS BORME DE MANUEL SOLERA PENADES E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 77, S 8, H A 82607, I/A 6 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 77, S 8, H A 82607, I/A 6 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 77, S 8, H A 82607, I/A 6 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 77, S 8, H A 82607, I/A 6 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 77, S 8, H A 82607, I/A 5 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 76, S 8, H A 82607, I/A 4 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2761 , F 76, S 8, H A 82607, I/A 4 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-03