MANUEL SERRANO GARCIA SL - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Escritor Ben Nassir, 13
Código Postal 02006
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANUEL SERRANO GARCIA SL
CIF B02543684
Capital Social 108500.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 01/07/2013
Teléfono 96 759 20 61
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MANUEL SERRANO GARCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANUEL SERRANO GARCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JORGE MUÑOZ ABOGADOS@ECONOMISTAS SLP | Administrador Concursal | 13/09/2023 | |
Serrano Moreno Ramon | Apoderado | 26/07/2016 | |
Serrano Garcia Manuel | Apoderado | 22/09/2015 | |
Serrano Garcia Cristina | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2014 | |
Serrano Moreno Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2014 |
ACTOS BORME DE MANUEL SERRANO GARCIA SL
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANUEL SERRANO GARCIA SL
Nif:B02543684
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALBACETE
Juez / Ponente:EVA MARTINEZ CUENCA
Parte Dispositiva:
Que debo acordar y acuerdo declarar en estado de CONCURSO VOLUNTARIO a la entidad MANUEL SERRANO GARCIA SL, con CIF B02543684. Se nombra administrador concursal a JORGE MUÑOZ ABOGADOS@ECONOMISTAS SLP, que deberá aceptar el cargo en el plazo de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación
Fecha de Resolución:20/07/2023
Número Procedimiento Concursal:243/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1037
Libro:
801
Folio:
101
Hoja:
8-23471
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANUEL SERRANO GARCIA SL
Nif:B02543684
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALBACETE
Juez / Ponente:EVA MARTINEZ CUENCA
Parte Dispositiva:
Que debo acordar y acuerdo declarar en estado de CONCURSO VOLUNTARIO a la entidad MANUEL SERRANO GARCIA SL, con CIF B02543684. Se nombra administrador concursal a JORGE MUÑOZ ABOGADOS@ECONOMISTAS SLP, que deberá aceptar el cargo en el plazo de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación
Fecha de Resolución:20/07/2023
Número Procedimiento Concursal:243/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1037
Libro:
801
Folio:
101
Hoja:
8-23471
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANUEL SERRANO GARCIA SL
Nif:B02543684
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALBACETE
Juez / Ponente:EVA MARTINEZ CUENCA
Fecha de Resolución:20/07/2023
Número Procedimiento Concursal:243/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1037
Libro:
801
Folio:
101
Hoja:
8-23471
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANUEL SERRANO GARCIA SL
Nif:B02543684
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALBACETE
Juez / Ponente:EVA MARTINEZ CUENCA
Parte Dispositiva:
Que debo acordar y acuerdo declarar en estado de CONCURSO VOLUNTARIO a la entidad MANUEL SERRANO GARCIA SL, con CIF B02543684. Se nombra administrador concursal a JORGE MUÑOZ ABOGADOS@ECONOMISTAS SLP, que deberá aceptar el cargo en el plazo de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación
Fecha de Resolución:20/07/2023
Número Procedimiento Concursal:243/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1037
Libro:
801
Folio:
101
Hoja:
8-23471
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANUEL SERRANO GARCIA SL
Nif:B02543684
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE ALBACETE
Juez / Ponente:EVA MARTINEZ CUENCA
Parte Dispositiva:
Que debo acordar y acuerdo declarar en estado de CONCURSO VOLUNTARIO a la entidad MANUEL SERRANO GARCIA SL, con CIF B02543684. Se nombra administrador concursal a JORGE MUÑOZ ABOGADOS@ECONOMISTAS SLP, que deberá aceptar el cargo en el plazo de los cinco días siguientes al recibo de la comunicación
Fecha de Resolución:20/07/2023
Número Procedimiento Concursal:243/2023
Datos Registrales:
Tomo:
1037
Libro:
801
Folio:
101
Hoja:
8-23471
Inscripción:
A
Fecha Inscripción13/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Albacete
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
- JUANES PEREZ, REBECA, ha sido nombrado representante de la sociedad JORGE MUÑOZ ABOGADOS@ECONOMISTAS SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL que a su vez es Administrador Concursal de la sociedad MANUEL SERRANO GARCIA SOCIEDAD LIMITADA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 801, F 101, S 8, H AB 23471, I/A A (13/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-180-02
- C/ ESCRITOR BEN NASIR, 13 4º B 02006 (ALBACETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974, L 738, F 22, S 8, H AB 23471, I/A 9 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974, L 738, F 22, S 8, H AB 23471, I/A 8 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-02