MANUEL CERDA ANTON OFICINA TECNICA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Escultor Capuz, 5
Código Postal 03203
Municipio Elche/Elx
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social MANUEL CERDA ANTON OFICINA TECNICA SLP
CIF B03930237
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.mc-ot.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MANUEL CERDA ANTON OFICINA TECNICA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANUEL CERDA ANTON OFICINA TECNICA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerda Anton Manuel | Liquidador | 24/09/2020 | 14/06/2022 |
Mas Galipienso Teresa | Apoderado | 15/12/2015 | 14/06/2022 |
Cerda Anton Manuel | Administrador Unico | 20/04/2009 | 24/09/2020 |
ACTOS BORME DE MANUEL CERDA ANTON OFICINA TECNICA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 171, S 8, H A 26529, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 171, S 8, H A 26529, I/A 8 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-03
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H A 26529, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H A 26529, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H A 26529, I/A 7 (24/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371 , F 170, S 8, H A 26529, I/A 6 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-186-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-177-03
- la actividad profesional de ingeniero de caminos, canales y puertos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695 , F 137, S 8, H A 26529, I/A 5 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-03