MANUEL ALEMAN Y COMPAÑIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Miguel de Cervantes, 110
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social MANUEL ALEMAN Y COMPAÑIA SA
CIF A30004261
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Auditor Manuel Lara Torrano
VINCULACIONES DE MANUEL ALEMAN Y COMPAÑIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANUEL ALEMAN Y COMPAÑIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antonio Verdu Martinez | Auditor Suplente | 15/05/2009 | 13/01/2011 |
Manuel Aleman Sainz | Liquidador Solidario | 06/05/2010 | 13/01/2011 |
Manuel Lara Torrano | Auditor | 15/05/2009 | 13/01/2011 |
Maria Fernanda Vidal Perez | Liquidador Solidario | 06/05/2010 | 13/01/2011 |
Maria Fernanda Vidal Perez | Apoderado | 12/05/2010 | 13/01/2011 |
Manuel Aleman Sainz | Administrador Unico | 06/05/2010 |
ACTOS BORME DE MANUEL ALEMAN Y COMPAÑIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 13, S 8, H MU 10459, I/A 24 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-30
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 13, S 8, H MU 10459, I/A 24 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 12, S 8, H MU 10459, I/A 23 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 12, S 8, H MU 10459, I/A 22 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-30
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 12, S 8, H MU 10459, I/A 22 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 12, S 8, H MU 10459, I/A 22 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-91-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-84-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-30
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 556 , F 12, S 8, H MU 10459, I/A 21 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-30