MANTEROLA DIVISION ARTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Barcelona, 1
Código Postal 08850
Municipio Gavà
Provincia Barcelona
Razón Social MANTEROLA DIVISION ARTE SA
CIF A60964558
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Página Web www.manterola.com
Auditor PLETA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE MANTEROLA DIVISION ARTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANTEROLA DIVISION ARTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olivella Sole Francesc Xavier | Apoderado | 16/03/2010 | 10/07/2017 |
PLETA AUDITORES SLP | Auditor | 23/04/2009 | 10/07/2017 |
Tejedor Gonzalez Jose Maria | Administrador Concursal | 30/11/2012 | 10/07/2017 |
Manterola Jimenez Miguel Alejandro | Administrador Unico | 03/07/2013 | |
Castrillo Bonachi Cristina | Apoderado | 23/02/2010 | |
Egea Corts Florencio | Apoderado | 23/02/2010 | |
Manterola Jimenez Juan Ignacio | Apoderado | 23/02/2010 | |
BOVE MONTERO Y ASOCIADOS SL | Auditor | 23/04/2009 |
ACTOS BORME DE MANTEROLA DIVISION ARTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 221, S 8, H B 140941, I/A 60 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 793/2012, AUTO FIRME DE FECHA 28/06/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 221, S 8, H B 140941, I/A 60 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 221, S 8, H B 140941, I/A 60 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 793/2012, AUTO FIRME DE FECHA 17/10/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 221, S 8, H B 140941, I/A 59 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 220, S 8, H B 140941, I/A 58 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 793/2012, AUTO FIRME DE FECHA 05/06/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 220, S 8, H B 140941, I/A 58 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 220, S 8, H B 140941, I/A 58 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 793/2012, AUTO FIRME DE FECHA 05/11/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 220, S 8, H B 140941, I/A 57 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 220, S 8, H B 140941, I/A 57 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-08
Capital Anterior: | 1.035.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 975.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 94,20 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 219, S 8, H B 140941, I/A 56 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-08