MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL CORIA Y PLASENCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Virgen de Guadalupe, 24
Código Postal 10005
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL CORIA Y PLASENCIA SL
CIF B10459188
Capital Social 57000.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 26/03/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL CORIA Y PLASENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL CORIA Y PLASENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pintiado Blanco Francisco | Administrador Unico | 16/01/2018 | 29/08/2022 |
Pintiado Blanco Francisco | Liquidador | 29/08/2022 | 29/08/2022 |
Rubio Blanco Jose Carlos | Administrador Unico | 19/02/2016 | 16/01/2018 |
Gordo Lozano Matias | Administrador Unico | 21/04/2015 | 19/02/2016 |
ACTOS BORME DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL CORIA Y PLASENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 176, S 8, H CC 13756, I/A 4 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 176, S 8, H CC 13756, I/A 4 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 176, S 8, H CC 13756, I/A 4 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 176, S 8, H CC 13756, I/A 4 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 176, S 8, H CC 13756, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 176, S 8, H CC 13756, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-10
- Otras modificaciones estatutarias: 11. Administración y Representacion.- El cargo de administrador será retribuido con una cuantía fija determinada por la Junta General para cada ejercicio económico.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 175, S 8, H CC 13756, I/A 2 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 175, S 8, H CC 13756, I/A 2 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 175, S 8, H CC 13756, I/A 2 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 948, L 775, F 172, S 8, H CC 13756, I/A 1 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-10