GROVE CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Isla del Hierro, 7
Código Postal 28703
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GROVE CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA SL
CIF B86878394
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
Fecha de Constitución 21/11/2013
Nombres Anteriores
- MANSUE INVERSIONES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Grove Performance Management Limited
VINCULACIONES DE GROVE CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GROVE CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Lorente Mercedes | Apoderado | 05/02/2018 | 07/03/2022 |
Abad Lorente Mercedes | Secretario No Consejero | 06/11/2018 | 07/03/2022 |
Burgess Christian John | Apoderado | 07/02/2018 | 07/03/2022 |
Burgess Christian John | Consejero Delegado Solidario | 06/11/2018 | 07/03/2022 |
Burgess Christian John | Consejero | 06/11/2018 | 07/03/2022 |
Carretero Borrego Luis | Apoderado | 05/02/2018 | 07/03/2022 |
Galayo Sanchez Angel Luis | Consejero | 09/12/2020 | 07/03/2022 |
Galayo Sanchez Angel Luis | Liquidador | 07/03/2022 | 07/03/2022 |
Gras Velazquez Azalea | Apoderado | 07/02/2018 | 07/03/2022 |
Grove Performance Management Limited | Socio Unico | 27/03/2014 | 07/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GROVE CAPITAL MANAGEMENT ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 150, S 8, H M 571256, I/A 15 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 150, S 8, H M 571256, I/A 15 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 150, S 8, H M 571256, I/A 15 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 150, S 8, H M 571256, I/A 15 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 149, S 8, H M 571256, I/A 14 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 149, S 8, H M 571256, I/A 14 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 148, S 8, H M 571256, I/A 13 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 148, S 8, H M 571256, I/A 13 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 148, S 8, H M 571256, I/A 13 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31748 , F 148, S 8, H M 571256, I/A 12 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28