MANS VIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Do Progreso, 26
Municipio Ourense
Provincia Ourense
Razón Social MANS VIVAS SL
CIF B32373193
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 08/11/2007
Propietario Fundacion Santa Maria Nai
VINCULACIONES DE MANS VIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANS VIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fundacion Santa Maria Nai | Socio Unico | 15/01/2013 | 09/12/2013 |
Rodriguez Gallego Jose | Apoderado | 03/02/2011 | 09/12/2013 |
Salgado Vazquez Camilo | Liquidador | 01/02/2013 | 09/12/2013 |
Salgado Vazquez Camilo | Administrador Unico | 01/02/2013 |
ACTOS BORME DE MANS VIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 31, S 8, H OR 11440, I/A 5 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-32
- Se rectifica el apartado primero de la certificación incorporada a la escritura de disolución que originó la inscripción 4&, indicando que la causa de disolución es la prevista en el número 1 del apartado e del artículo 363 de la LSC aprobado por RDL 1/2010 de 2 de julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 31, S 8, H OR 11440, I/A 5 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-244-32
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 30, S 8, H OR 11440, I/A 4 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-32
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 30, S 8, H OR 11440, I/A 4 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-32
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 30, S 8, H OR 11440, I/A 4 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-32
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 30, S 8, H OR 11440, I/A 3 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-32
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-203-32
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 30, S 8, H OR 11440, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-32
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-11-32
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-32