MANOTCOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbaran, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANOTCOR SL
CIF B63404677
Actividad Actividades de las sociedades holding
Nombres Anteriores
- NUTER IBERIA SL
Órgano Administración Administrador único
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MANOTCOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANOTCOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALIA GREEN SL | Administrador Unico | 12/01/2016 | 21/10/2016 |
Johannes De Heus Jacobus | Representante | 12/01/2016 | 21/10/2016 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 13/02/2009 | 21/10/2016 |
Uzal Gacio Maria Josefa | Apoderado | 15/02/2013 | 21/10/2016 |
Uzal Gacio Maria Josefa | Apoderado | 22/03/2016 | 21/10/2016 |
Jimenez Ugarte Luelmo Nicolas | Apoderado | 22/03/2016 | |
Zavala Valdes Alfredo | Apoderado | 22/03/2016 | |
Muñoz Lopez Julio-alfonso | Representante | 23/07/2009 | 12/01/2016 |
Barros Garcia Antonio | Apoderado | 15/02/2013 | |
Barros Garcia Antonio | Representante | 23/07/2009 |
ACTOS BORME DE MANOTCOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 96, S 8, H M 435192, I/A 24 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 96, S 8, H M 435192, I/A 24 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 96, S 8, H M 435192, I/A 24 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 16, S 8, H M 435192, I/A 23 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 16, S 8, H M 435192, I/A 23 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 16, S 8, H M 435192, I/A 22 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 16, S 8, H M 435192, I/A 21 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 16, S 8, H M 435192, I/A 21 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 15, S 8, H M 435192, I/A 20 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24216 , F 15, S 8, H M 435192, I/A 19 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28