MANOSA CASTILLA-LEON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Mariñas Romero Periodista, 36
Código Postal 15009
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANOSA CASTILLA-LEON SL
CIF B70456868
Capital Social 18500.0 Euros
Fecha de Constitución 05/06/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NOROESTE SA
VINCULACIONES DE MANOSA CASTILLA-LEON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANOSA CASTILLA-LEON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAQUINARIA AUTOMATICA DEL NOROESTE SA | Socio Unico | 29/06/2015 | 23/06/2023 |
Martin Rodriguez Juan Antonio | Apoderado | 27/07/2015 | 23/06/2023 |
Mato Corral Abelardo Vicente | Administrador Solidario | 29/06/2015 | 23/06/2023 |
Mato Corral Abelardo Vicente | Liquidador | 23/06/2023 | 23/06/2023 |
Mato Corral Victor Manuel | Administrador Solidario | 29/06/2015 | 23/06/2023 |
Velasco Gomez Maria Camino | Apoderado | 27/07/2015 | 23/06/2023 |
ACTOS BORME DE MANOSA CASTILLA-LEON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 56, S 8, H C 53756, I/A 4 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 56, S 8, H C 53756, I/A 4 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 56, S 8, H C 53756, I/A 4 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-15
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 56, S 8, H C 53756, I/A 4 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 56, S 8, H C 53756, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 15.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 18.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 516,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 56, S 8, H C 53756, I/A 3 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 55, S 8, H C 53756, I/A 2 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 55, S 8, H C 53756, I/A 1 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 55, S 8, H C 53756, I/A 1 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-15
Dirección:C/ ENRIQUE MARIÑAS ROMERO 36 12 - EDIFICIO CRISTAL (CORUÑA (A))
Comienzo de operaciones:05/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) El comercio y explotación de toda clase de máquinas recreativas, aparatos automáticos para realización de juegos de azar, y máquinas automáticas expendedoras de productos, así como la importación y exportación de éstas máquinas y aparatos. La prestación de servicios técnicos o de interconexión de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3552 , F 55, S 8, H C 53756, I/A 1 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-15