MANNEKEN HOSTELERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 9
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANNEKEN HOSTELERIA SL
CIF B86463205
Capital Social 28000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 18/05/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Dueñas Hernandez Amadeo
VINCULACIONES DE MANNEKEN HOSTELERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANNEKEN HOSTELERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dueñas Hernandez Amadeo | Administrador Unico | 14/10/2014 | 12/12/2020 |
Sanchez-valladares Vazquez Ana Virtudes | Apoderado Solidario | 14/10/2014 | 15/12/2014 |
Cabrero Perez Julia | Administrador Unico | 31/05/2012 | 14/10/2014 |
Jerez Cabrero Ivan | Apoderado | 31/05/2012 | 14/10/2014 |
ACTOS BORME DE MANNEKEN HOSTELERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 96, S 8, H M 539636, I/A 5 (12/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANNEKEN HOSTELERIA SL
Nif:B86463205
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID
Juez / Ponente:DON MANUEL RUIZ DE LARA
Fecha de Resolución:11/09/2020
Número Procedimiento Concursal:1012/2020
Datos Registrales:
Tomo:
29985
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-539636
Inscripción:
5
Fecha Inscripción12/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 96, S 8, H M 539636, I/A 5 (12/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANNEKEN HOSTELERIA SL
Nif:B86463205
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE MADRID
Juez / Ponente:DON MANUEL RUIZ DE LARA
Fecha de Resolución:11/09/2020
Número Procedimiento Concursal:1012/2020
Datos Registrales:
Tomo:
29985
Libro:
0
Folio:
96
Hoja:
8-539636
Inscripción:
5
Fecha Inscripción12/12/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 96, S 8, H M 539636, I/A 5 (12/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 96, S 8, H M 539636, I/A 4 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Administrador Unico
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 94, S 8, H M 539636, I/A 3 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 94, S 8, H M 539636, I/A 3 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 94, S 8, H M 539636, I/A 3 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 93, S 8, H M 539636, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 90, S 8, H M 539636, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28
Dirección:AVDA DE BRUSELAS 9 - LOCAL 6 (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:18/05/12
Capital:28.000,00 Euros
Objeto social:LA EXPLOTACION Y GESTION DE CONCESIONES DE RESTARUANTES CAFETERIAS Y HOTELES,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29985 , F 90, S 8, H M 539636, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-28