MANN SUMINISTROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ACEQUIA FAITANAR 27 - POLIGONO INDUSTRIAL DE PA
Código Postal 46200
Municipio Paiporta
Provincia Valencia
Razón Social MANN SUMINISTROS SL
CIF B98682263
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 05/11/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Manchon Ayala Jose Manuel
VINCULACIONES DE MANN SUMINISTROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANN SUMINISTROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Manchon Ayala Jose Manuel | Socio Unico | 13/12/2016 | 15/12/2022 |
Manchon Ayala Jose Manuel | Administrador Unico | 13/12/2016 | 15/12/2022 |
Manchon Ayala Jose Manuel | Liquidador Unico | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
Manchon Ayala Jaime | Administrador Mancomunado | 13/11/2014 | 13/12/2016 |
Manchon Ayala Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 13/11/2014 | 13/12/2016 |
ACTOS BORME DE MANN SUMINISTROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 126, S 8, H V 162177, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 126, S 8, H V 162177, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 126, S 8, H V 162177, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 126, S 8, H V 162177, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 126, S 8, H V 162177, I/A 3 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 125, S 8, H V 162177, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 125, S 8, H V 162177, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 125, S 8, H V 162177, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 125, S 8, H V 162177, I/A 2 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9871, L 7153, F 125, S 8, H V 162177, I/A 1 (13/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-46