MANJARES MEDITERRANEOS GARDA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Felip Maria Garín, 2
Código Postal 46021
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social MANJARES MEDITERRANEOS GARDA SL
CIF B98883812
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/01/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MANJARES MEDITERRANEOS GARDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANJARES MEDITERRANEOS GARDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guarch Fernandez Jose Maria | Apoderado Solidario | 23/01/2017 | 13/06/2019 |
Irun Mena Ildefonso | Apoderado Solidario | 23/01/2017 | 13/06/2019 |
Iturraspe Fos Fernando | Administrador Unico | 13/03/2018 | 13/06/2019 |
Iturraspe Fos Fernando | Liquidador Unico | 13/06/2019 | 13/06/2019 |
Garland Ballaguy Odile-denise | Administrador Unico | 23/01/2017 | 13/03/2018 |
ACTOS BORME DE MANJARES MEDITERRANEOS GARDA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 203, S 8, H V 174280, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 203, S 8, H V 174280, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 203, S 8, H V 174280, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 203, S 8, H V 174280, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 203, S 8, H V 174280, I/A 4 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 202, S 8, H V 174280, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 202, S 8, H V 174280, I/A 3 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 202, S 8, H V 174280, I/A 2 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 200, S 8, H V 174280, I/A 1 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-46
Dirección:C/ FELIPE MARIA GARIN 2 BAJO (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:11/01/17
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de servicios hosteleros, y de restauración gastronómica, así como todo lo relacionado con dicha actividad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización administrativa o in
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10225, L 7507, F 200, S 8, H V 174280, I/A 1 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-46