MANIPULADOS RALLOCEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL LA INCINILLA - NAVE 6
Código Postal 14230
Municipio Villanueva del Rey
Provincia Córdoba
Razón Social MANIPULADOS RALLOCEL SL
CIF B14879761
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Fabricación de papel y cartón
Fecha de Constitución 25/11/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MANIPULADOS RALLOCEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANIPULADOS RALLOCEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Ballesteros Eladio | Administrador Mancomunado | 21/12/2009 | 03/08/2011 |
Fernandez Ballesteros Eladio | Liquidador | 03/08/2011 | 03/08/2011 |
Llorente Capilla Jose | Administrador Mancomunado | 21/12/2009 | 03/08/2011 |
Llorente Capilla Vicente | Administrador Mancomunado | 03/08/2011 |
ACTOS BORME DE MANIPULADOS RALLOCEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 109, S 8, H CO 29425, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-14
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 109, S 8, H CO 29425, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-14
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 109, S 8, H CO 29425, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 109, S 8, H CO 29425, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-154-14
- En el borme de 30 de diciembre de 2009, se publicó erróneamente el nombramiento de Llorente Capilla, José, siendo el nombramiento correcto el de LLORENTE CAPILLA, VICENTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 106, S 8, H CO 29425, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-22-14
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 106, S 8, H CO 29425, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-14
Dirección:POLIG INDUSTRIAL LA INCINILLA - NAVE 6 (VILLANUEVA DEL REY)
Comienzo de operaciones:25/11/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Fabricación y manipulados de papel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2155 , F 106, S 8, H CO 29425, I/A 1 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-14