MANIPULADOS DEL TURIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Algepser, 67
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANIPULADOS DEL TURIA SL
CIF B46652764
Capital Social 12020.24 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MANIPULADOS DEL TURIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANIPULADOS DEL TURIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moret Calvo Maria Jose | Liquidador Solidario | 09/01/2019 | 26/10/2023 |
Moret Gallego Jose Manuel | Liquidador Solidario | 09/01/2019 | 26/10/2023 |
Moret Calvo Maria Jose | Administrador Solidario | 14/03/2018 | 09/01/2019 |
Moret Gallego Jose Manuel | Administrador Solidario | 03/02/2010 | 09/01/2019 |
Moret Paula Vicente | Administrador Solidario | 14/03/2018 | |
Moret Paula Jose | Administrador Solidario | 03/02/2010 |
ACTOS BORME DE MANIPULADOS DEL TURIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 176, S 8, H V 22150, I/A 10 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 176, S 8, H V 22150, I/A 10 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 175, S 8, H V 22150, I/A 9 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 175, S 8, H V 22150, I/A 9 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 175, S 8, H V 22150, I/A 9 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 175, S 8, H V 22150, I/A 9 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 175, S 8, H V 22150, I/A 8 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 175, S 8, H V 22150, I/A 8 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-46
- C/ ALGEPSER 67-69 - PARQUE EMPRESARIAL TACTICA (PATERNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4325, L 1637, F 175, S 8, H V 22150, I/A 7 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-46