MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON DEL NOROESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmño Pozo Negro, 2
Código Postal 36416
Municipio Mos
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON DEL NOROESTE SL
CIF B27780501
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 05/12/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON DEL NOROESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON DEL NOROESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cariño Vazquez Gonzalo | Administrador Mancomunado | 02/08/2013 | 28/06/2017 |
Paz Prieto Guillermo | Administrador Mancomunado | 02/08/2013 | 28/06/2017 |
Cariño Vazquez Gonzalo | Socio Unico | 17/12/2012 | 02/08/2013 |
Cariño Vazquez Gonzalo | Administrador Unico | 17/12/2012 | 02/08/2013 |
ACTOS BORME DE MANIPULADOS DE PAPEL Y CARTON DEL NOROESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 172, S 8, H PO 54110, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-36
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 172, S 8, H PO 54110, I/A 4 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 171, S 8, H PO 54110, I/A 3 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 171, S 8, H PO 54110, I/A 3 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 171, S 8, H PO 54110, I/A 3 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 171, S 8, H PO 54110, I/A 3 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-36
- C/ CAMIÑO DO POZO NEGRO 2 - PETELOS-MOS.POL. VEIGA (MOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 171, S 8, H PO 54110, I/A 2 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-147-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 170, S 8, H PO 54110, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 170, S 8, H PO 54110, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-36
Dirección:C/ PIZARRO 46 3º D (VIGO)
Comienzo de operaciones:05/12/12
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:La fabricación, transformación, manipulación, comercialización, exportación e importación de papel, cartón y derivados, para todo uso doméstico, industrial y de servicios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839, L 3839, F 170, S 8, H PO 54110, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-247-36