MANE BAIO SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social LUGAR SANCLEMENTE DE PAZOS 55
Municipio Zas
Provincia A Coruña
Razón Social MANE BAIO SL
CIF B70291059
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MANE BAIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANE BAIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maroñas Solis Nestor | Administrador Solidario | 30/05/2011 | 27/02/2015 |
Mourelle Suarez Martin | Liquidador Solidario | 27/02/2015 | 27/02/2015 |
Mourelle Suarez Martin | Administrador Solidario | 30/05/2011 | 27/02/2015 |
ACTOS BORME DE MANE BAIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 45, S 8, H C 47440, I/A I2N3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 45, S 8, H C 47440, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 45, S 8, H C 47440, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 45, S 8, H C 47440, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-15
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 45, S 8, H C 47440, I/A 2 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 44, S 8, H C 47440, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-15
Dirección:LUGAR SANCLEMENTE DE PAZOS 55 (ZAS)
Comienzo de operaciones:15/04/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Servicios de restauración, cafetería, café-bar, cervecería, chocolatería yheladería
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419 , F 44, S 8, H C 47440, I/A 1 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-15