MANDARIMAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Santander, 28
Código Postal 03540
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANDARIMAS SL
CIF B54628037
Capital Social 128654.0 Euros
Fecha de Constitución 04/04/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MANDARIMAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANDARIMAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Boix Iborra Maria Jose | Administrador Unico | 13/04/2012 | 06/02/2024 |
Boix Iborra Maria Jose | Liquidador | 06/02/2024 | 06/02/2024 |
Llinares Catala Antonia Marta | Apoderado | 24/05/2012 | 06/02/2024 |
ACTOS BORME DE MANDARIMAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 64, S 8, H A 129620, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 64, S 8, H A 129620, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 64, S 8, H A 129620, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 64, S 8, H A 129620, I/A 4 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-03
Capital Anterior: | 25.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 103.654,00 | Euros |
Capital Actual: | 128.654,00 | Euros |
Porcentaje: | 414,62 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 64, S 8, H A 129620, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 64, S 8, H A 129620, I/A 2 (24/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 63, S 8, H A 129620, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-03
Dirección:AVDA DE SANTANDER 28-1 Esc.1 5º D (ALICANTE)
Comienzo de operaciones:04/04/12
Capital:25.000,00 Euros
Objeto social:La producción, importación, exportación, compraventa al mayor y menor y distribución de todo tipo de productos agrícolas en general y de cítricos en particular
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 63, S 8, H A 129620, I/A 1 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-03