MANDAMAS CREATIVE INDUSTRIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Gaspar Aguilar, 34
Código Postal 46017
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANDAMAS CREATIVE INDUSTRIES SL
CIF B98924087
Capital Social 25000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/07/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MANDAMAS CREATIVE INDUSTRIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANDAMAS CREATIVE INDUSTRIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Amores Monica | Apoderado Solidario | 26/10/2017 | 11/01/2021 |
Fuentes Amores Monica | Consejero | 27/06/2017 | 11/01/2021 |
Garcia Vitoria Carles | Presidente | 27/06/2017 | 11/01/2021 |
Garcia Vitoria Carles | Consejero | 27/06/2017 | 11/01/2021 |
Garcia Vitoria Carles | Apoderado | 26/07/2017 | 11/01/2021 |
Garcia Vitoria Marc | Apoderado Solidario | 26/10/2017 | 11/01/2021 |
Garcia Vitoria Marc | Consejero | 27/06/2017 | 11/01/2021 |
Martinez Perez Carles | Apoderado Solidario | 26/10/2017 | 11/01/2021 |
Martinez Perez Carles | Consejero | 27/06/2017 | 11/01/2021 |
Perez Ortiz Sergio | Liquidador Unico | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MANDAMAS CREATIVE INDUSTRIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 212, S 8, H V 176856, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 212, S 8, H V 176856, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 212, S 8, H V 176856, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 212, S 8, H V 176856, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 212, S 8, H V 176856, I/A 4 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 211, S 8, H V 176856, I/A 3 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 210, S 8, H V 176856, I/A 2 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-46
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 207, S 8, H V 176856, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-46
Dirección:AVDA GASPAR AGUILAR 34 17 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:01/07/17
Capital:25.000,00 Euros
Objeto social:La creación, desarrollo, gestión y explotación de aplicaciones tecnológicas, productos de entretenimiento, contenido multimedia y publicidad así como de los objetos derivados de estas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10302, L 7583, F 207, S 8, H V 176856, I/A 1 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-126-46