MANCAMEN INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MARIE CURIE, NUMEROS 5 Y 7. EDIFICIO BETA, 6º-1
Municipio Rivas-Vaciamadrid
Provincia Madrid
Razón Social MANCAMEN INVERSIONES SL
CIF B86179462
Capital Social 360000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Francisco Jose Menchen Caballero
Propietario Menchen Caballero Francisco Jose
VINCULACIONES DE MANCAMEN INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANCAMEN INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Jose Menchen Caballero | Administrador Unico | 25/03/2014 | 20/09/2022 |
Manchen Caballero Francisco Jose | Apoderado | 20/12/2011 | 20/09/2022 |
Menchen Caballero Francisco Jose | Socio Unico | 05/05/2020 | 20/09/2022 |
Manzanares Almoguera Maria Del Pilar | Apoderado | 25/03/2014 | 17/12/2018 |
Manzanares Almoguera Maria Del Pilar | Administrador Unico | 01/04/2011 | 25/03/2014 |
ACTOS BORME DE MANCAMEN INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 15, S 8, H M 517252, I/A 10 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANCAMEN INVERSIONES SL
Nif:B86179462
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID
Juez / Ponente:CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Parte Dispositiva:
CONCLUIDO EL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA.-
Fecha de Resolución:29/06/2022
Número Procedimiento Concursal:249/2022
Datos Registrales:
Tomo:
28726
Libro:
0
Folio:
15
Hoja:
8-517252
Inscripción:
10
Fecha Inscripción20/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 15, S 8, H M 517252, I/A 10 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MANCAMEN INVERSIONES SL
Nif:B86179462
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 14 DE MADRID
Juez / Ponente:CARMEN GONZALEZ SUAREZ
Parte Dispositiva:
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 14 DE MADRID, CON NUMERO 249/2022 POR AUTO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022, SE DECLARA EN CONCURSO A LA SOCIEDAD MANCAMEN INVERSIONES SL
Fecha de Resolución:29/06/2022
Número Procedimiento Concursal:249/2022
Datos Registrales:
Tomo:
28726
Libro:
0
Folio:
15
Hoja:
8-517252
Inscripción:
10
Fecha Inscripción20/09/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 15, S 8, H M 517252, I/A 10 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
- CERRADA LA HOJA REGISTRAL Y CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 15, S 8, H M 517252, I/A 10 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
- C/ MARIE CURIE, NUMEROS 5 Y 7. EDIFICIO BETA, 6º-1 (RIVAS-VACIAMADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 14, S 8, H M 517252, I/A 9 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 14, S 8, H M 517252, I/A 9 (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 14, S 8, H M 517252, I/A 8 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 160.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 360.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 80,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 13, S 8, H M 517252, I/A 7 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 12, S 8, H M 517252, I/A 6 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28726 , F 12, S 8, H M 517252, I/A 5 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-28