YOUZEE ENTERTAINMENT ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Club Deportivo, 1
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social YOUZEE ENTERTAINMENT ESPAÑA SL
CIF B86054343
Capital Social 4514800.0 Euros
Fecha de Constitución 15/10/2010
Nombres Anteriores
- MANASLU MEDIA ENTERTAINMENT SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE YOUZEE ENTERTAINMENT ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE YOUZEE ENTERTAINMENT ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUYPE ASESORAMIENTO INVERSIONES Y DESARROLLO SL | Consejero | 06/04/2011 | 28/10/2013 |
Cruz Marzo Carlos Ignacio | Representante | 06/04/2011 | 28/10/2013 |
Cruz Marzo Carlos Ignacio | Apoderado | 06/04/2011 | 28/10/2013 |
Evole Garcia Fernando | Representante | 06/04/2011 | 28/10/2013 |
Evole Garcia Fernando | Apoderado | 06/04/2011 | 28/10/2013 |
Evole Martil Ricardo | Apoderado | 06/04/2011 | 28/10/2013 |
Gerboles De Galdiz Jaime | Apoderado | 06/04/2011 | 28/10/2013 |
Tellez Roca Gabriel | Liquidador | 08/05/2013 | 28/10/2013 |
Evole Garcia Marta | Consejero | 06/04/2011 | 08/05/2013 |
Evole Martil Ricardo | Consejero | 06/04/2011 | 08/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE YOUZEE ENTERTAINMENT ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 137, S 8, H M 506785, I/A 13 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 137, S 8, H M 506785, I/A 13 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 137, S 8, H M 506785, I/A 12 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
- PASEO CLUB DEPORTIVO 1 Bl.11 - PLANTA BAJA DERECH (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 137, S 8, H M 506785, I/A 12 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 137, S 8, H M 506785, I/A 12 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 137, S 8, H M 506785, I/A 12 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 137, S 8, H M 506785, I/A 12 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 136, S 8, H M 506785, I/A 11 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29665 , F 136, S 8, H M 506785, I/A 10 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-157-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-. 6. Transmisión de las Participaciones.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28131 , F 150, S 8, H M 506785, I/A 9 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-28