MANAGEMENT ASSOCIATION GROUP 3MAG SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Onze de Setembre, 111
Código Postal 08208
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANAGEMENT ASSOCIATION GROUP 3MAG SL
CIF B62309562
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MANAGEMENT ASSOCIATION GROUP 3MAG SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANAGEMENT ASSOCIATION GROUP 3MAG SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Serra Jose Maria | Apoderado Solidario | 07/11/2014 | 16/01/2019 |
Muñoz Ibañez Dolores | Administrador Unico | 07/11/2014 | 16/01/2019 |
Muñoz Ibañez Dolores | Liquidador | 16/01/2019 | 16/01/2019 |
Torras Maña Josep | Administrador Unico | 19/07/2013 | 07/11/2014 |
Alonso Castrillo Antonio | Administrador | 19/07/2013 | |
Torras Maña Josep | Administrador | 19/07/2013 |
ACTOS BORME DE MANAGEMENT ASSOCIATION GROUP 3MAG SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 116, S 8, H B 215936, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 116, S 8, H B 215936, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 116, S 8, H B 215936, I/A 10 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 116, S 8, H B 215936, I/A 9 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 115, S 8, H B 215936, I/A 8 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 115, S 8, H B 215936, I/A 8 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
- AV ONZE SETEMBRE Num.111 P.3 PTA.3 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 115, S 8, H B 215936, I/A 7 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 115, S 8, H B 215936, I/A 7 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 115, S 8, H B 215936, I/A 7 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32750 , F 115, S 8, H B 215936, I/A 7 (19/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-08