MANAGEMENT AND OBJECTIVES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aguaron, 23
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MANAGEMENT AND OBJECTIVES SL
CIF B85698728
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/05/2009
Página Web www.myocompany.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez Gonzalez Oliva
VINCULACIONES DE MANAGEMENT AND OBJECTIVES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANAGEMENT AND OBJECTIVES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Gonzalez Oliva | Administrador Unico | 12/04/2011 | 09/08/2016 |
Gonzalez Gonzalez Oliva | Socio Unico | 12/04/2011 | 09/08/2016 |
Gonzalez Gonzalez Oliva | Liquidador | 09/08/2016 | 09/08/2016 |
Gonzalez Gonzalez Oliva | Administrador Mancomunado | 26/06/2009 | 12/04/2011 |
Servajean Pichon Maitena Maria | Administrador Mancomunado | 26/06/2009 | 12/04/2011 |
ACTOS BORME DE MANAGEMENT AND OBJECTIVES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 73, S 8, H M 483274, I/A 7 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 73, S 8, H M 483274, I/A 7 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 73, S 8, H M 483274, I/A 7 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 73, S 8, H M 483274, I/A 7 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
- C/ AGUARON 23 Ptl.A 1º O (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 73, S 8, H M 483274, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-84-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 73, S 8, H M 483274, I/A 5 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 72, S 8, H M 483274, I/A 4 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 72, S 8, H M 483274, I/A 4 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26820 , F 72, S 8, H M 483274, I/A 4 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-79-28