MANAFER SOLUTIONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL P E Pl Aragonesa, 264
Código Postal 08038
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MANAFER SOLUTIONS SL
CIF B25697152
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 09/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Schillaci Marc Sebastien
Propietario OXATIS SA
VINCULACIONES DE MANAFER SOLUTIONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MANAFER SOLUTIONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Comin Grabalos Alejandro | Apoderado | 06/03/2015 | 23/11/2016 |
OXATIS SA | Socio Unico | 03/03/2015 | 23/11/2016 |
Schillaci Marc Sebastien | Administrador Unico | 03/03/2015 | 23/11/2016 |
Ferrer Cancho Jordi | Administrador Solidario | 02/08/2010 | 03/03/2015 |
Manau Huertas Gerald Jesus | Administrador Solidario | 02/08/2010 | 03/03/2015 |
Ferrer Cancho Jordi | Administrador Mancomunado | 24/03/2010 | 02/08/2010 |
Manau Huertas Gerald Jesus | Administrador Mancomunado | 24/03/2010 | 02/08/2010 |
ACTOS BORME DE MANAFER SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45357 , F 191, S 8, H B 485121, I/A 8 (23/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
- CL ARAGON Num.264 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45357 , F 190, S 8, H B 485121, I/A 7 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
- COMPJ DE LA CAPARRELLA - EDIFICIO CEEILLEIDA, LOC (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 202, S 8, H L 24462, I/A 6 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 200, S 8, H L 24462, I/A 5 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 200, S 8, H L 24462, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 200, S 8, H L 24462, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 200, S 8, H L 24462, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 200, S 8, H L 24462, I/A 4 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-25
- C/ LLORENC AGUSTI 105 2 7 (LLEIDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 200, S 8, H L 24462, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-25
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-191-25