MAN 1924 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ercilla, 21
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social MAN 1924 SL
CIF B95695375
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/08/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAN 1924 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAN 1924 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castillo Navares Carlos | Administrador Solidario | 06/09/2012 | 23/01/2024 |
Castillo Navares Carlos | Liquidador | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
Castillo Navares Olga Cristina | Apoderado | 15/07/2021 | 23/01/2024 |
Navares Echegaray Jorge | Administrador Solidario | 06/09/2012 | 23/01/2024 |
Castillo Navares Olga Cristina | Administrador Solidario | 06/09/2012 | 15/07/2021 |
ACTOS BORME DE MAN 1924 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 169, S 8, H BI 60867, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 169, S 8, H BI 60867, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 169, S 8, H BI 60867, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 169, S 8, H BI 60867, I/A 4 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 166, S 8, H BI 60867, I/A 2 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 167, S 8, H BI 60867, I/A 3 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-140-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 164, S 8, H BI 60867, I/A 1 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-48
Dirección:C/ ERCILLA 21 (BILBAO)
Comienzo de operaciones:02/08/12
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:LA IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION, COMPRA, VENTA Y ALMMACENAJE, DE TODO TIPO DE PRENDAS TEXTILES..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5304 , F 164, S 8, H BI 60867, I/A 1 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-48