MAMYCAKES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Numancia, 185
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAMYCAKES SL
CIF B65687840
Capital Social 140000.0 Euros
Actividad Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración
Fecha de Constitución 01/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAMYCAKES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAMYCAKES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barnola Montaña Monica | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 02/02/2021 |
Carrillo Lostao Daniel | Liquidador | 02/02/2021 | 02/02/2021 |
Carrillo Lostao Daniel | Administrador Unico | 07/12/2011 | 02/02/2021 |
ACTOS BORME DE MAMYCAKES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 187, S 8, H B 417373, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 187, S 8, H B 417373, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 187, S 8, H B 417373, I/A 6 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
- CL NUMANCIA Num.185 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 186, S 8, H B 417373, I/A 5 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 137.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 140.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.566,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 186, S 8, H B 417373, I/A 4 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 184, S 8, H B 417373, I/A 3 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-08
- CL TRAVESIA INDUSTRIAL Num.41 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 184, S 8, H B 417373, I/A 2 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 183, S 8, H B 417373, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08
Dirección:CL RONDA GENERAL MITRE 53-55 P.5 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:01/12/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE CONFITERIA,PASTELERIA,BOLLERIA Y REPOSTERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42883 , F 183, S 8, H B 417373, I/A 1 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-08