MAMA MARTIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cordoba, 35
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAMA MARTIN SL
CIF B93095065
Capital Social 10800.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/11/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MAMA MARTIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAMA MARTIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reyes Martin Jose Francisco | Administrador Mancomunado | 07/10/2014 | 15/12/2020 |
Reyes Martin Jose Francisco | Liquidador Mancomunado | 15/12/2020 | 15/12/2020 |
Reyes Martin Salvador | Administrador Mancomunado | 07/10/2014 | 15/12/2020 |
Reyes Martin Salvador | Liquidador Mancomunado | 15/12/2020 | 15/12/2020 |
Reyes Martin Jose Francisco | Administrador Mancomunado | 25/11/2010 | 13/06/2013 |
Reyes Martin Manuel Francisco | Administrador Mancomunado | 25/11/2010 | 13/06/2013 |
Reyes Martin Salvador | Administrador Mancomunado | 25/11/2010 | 13/06/2013 |
ACTOS BORME DE MAMA MARTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 200, S 8, H MA107191, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 200, S 8, H MA107191, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-29
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 200, S 8, H MA107191, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 200, S 8, H MA107191, I/A 4 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-245-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 200, S 8, H MA107191, I/A 3 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 200, S 8, H MA107191, I/A 2 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-118-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 198, S 8, H MA107191, I/A 1 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29
Dirección:C/ CORDOBA 35 1 A (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:12/11/10
Capital:10.800,00 Euros
Objeto social:- La adquisición y explotación directa o mediante arrendamiento (no financiero) de toda clase de fincas rústicas o urbanas. - La compraventa e intermediación en la compraventa de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción/venta y construcción sobre las mismas de toda clase de edificacione
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4820, L 3728, F 198, S 8, H MA107191, I/A 1 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-29