MAMA ESTA EN TINDER AIE
Dirección social Polig Industrial Berriainz, 49
Código Postal 31195
Municipio Berriozar
Provincia Navarra
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAMA ESTA EN TINDER AIE
CIF V71399794
Capital Social 27305.07 Euros
Fecha de Constitución 12/06/2020
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Iturralde Errea Miguel
ORGANIGRAMA DE MAMA ESTA EN TINDER AIE
VINCULACIONES DE MAMA ESTA EN TINDER AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAMA ESTA EN TINDER AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iturralde Errea Miguel | Administrador Unico | 09/08/2024 |
ACTOS BORME DE MAMA ESTA EN TINDER AIE
- La mercantil "TRIANERA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, A. I. E.", titular de una cuota de participación del 99,50% en el capital de la Agrupación de esta hoja, VENDIO y TRANSMITIO el dicha cuota, a la entidad "UREDERRA MEDIA, S. L.", la cual quedaba exonerada de las deudas de la agrupación anteriores a su entrada como socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39554, I/A 8 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO el artículo 5º de los estatutos para actualizar los socios de la agrupación, tras la última transmisión.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39554, I/A 8 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39554, I/A 8 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 39554, I/A 8 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-158-31
- POLIG BERRIAINZ 49 BAJO (BERRIOZAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 166, S 8, H NA 39554, I/A 7 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-31
- La sociedad "AS, S.L." vendió y transmitió el 0,50% de su participación a DON MIGUEL ITURRALDE ERREA, adquiriendo este último la condición de socio de la Agrupación La sociedad "AS, S.L." vendió y transmitió el 99,40% de su participación a TRIANERA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS AIE. EXONERADO de las deudas de la Agrupación anteriores a su entrada el nuevo socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 166, S 8, H NA 39554, I/A 7 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO el artículo 5º de los estatutos sociales como consecuencia de las transmisiones de participación efectuadas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 166, S 8, H NA 39554, I/A 7 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-152-31
- Dotado el capital social con VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS Y SIETE CENTIMOS y consecuentemente modificado el artículo 5º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 165, S 8, H NA 39554, I/A 6 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-31
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 27.305,07 | Euros |
Capital Actual: | 27.305,07 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 165, S 8, H NA 39554, I/A 6 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-31
- "TORNASOL SL" vendió y transmitió el 47,50 de la cuota de partipación en la agrupación a "AS, S.L.", perdiendo la primera la condición de socia de la agrupación y adquiriendo la condición de socia la segunda. "ARLAS PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, A.I.E." vendió y transmitió el 23% de la cuota de partipación en la agrupación a "AS, S.L.", perdiendo la primera la condición de socia de la agrupación. DON MIGUEL ITURRALDE ERREA vendió y transmitió el 6,50% de la cuota de partipación en la agrupación a "AS, S.L.", perdiendo la primera la condición de socia de la agrupación. "TRIANERA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, A.I.E." vendió y transmitió el 22,90% de la cuota de partipación en la agrupación a "AS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1984 , F 165, S 8, H NA 39554, I/A 5 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-31