MALSIN SA - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social MALSIN SA
CIF A31249246
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL
VINCULACIONES DE MALSIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALSIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio | Apoderado Solidario | 18/10/2017 | |
Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio | Apoderado Mancomunado | 18/10/2017 | |
COMPAÑIA NAVARRA DE SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 18/08/2017 | 18/10/2017 |
Dupuy Romain Christophe | Administrador Solidario | 31/01/2017 | 18/10/2017 |
Erroz Esparza Eduardo | Apoderado Solidario | 18/10/2017 | |
Erroz Esparza Eduardo | Apoderado Mancomunado | 18/10/2017 | |
Eugui Otermin Domingo | Apoderado Solidario | 18/10/2017 | |
Eugui Otermin Domingo | Apoderado Mancomunado | 18/10/2017 | |
Fernandez Merino Victoriano | Apoderado Solidario | 18/10/2017 | |
Fernandez Merino Victoriano | Apoderado Mancomunado | 18/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MALSIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 47, S 8, H NA 1430, I/A 24 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 47, S 8, H NA 1430, I/A 24 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 47, S 8, H NA 1430, I/A 24 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 47, S 8, H NA 1430, I/A 24 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 47, S 8, H NA 1430, I/A 23 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 46, S 8, H NA 1430, I/A 22 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 46, S 8, H NA 1430, I/A 21 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 46, S 8, H NA 1430, I/A 21 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MOFICICACION INTEGRA DE ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 45, S 8, H NA 1430, I/A 20 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 77 , F 45, S 8, H NA 1430, I/A 20 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-95-31