MALMOS INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ejercito, 22
Código Postal 15006
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social MALMOS INVERSIONES SL
CIF B70225057
Capital Social 219000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/09/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mosquera Zas Manuel Alberto
VINCULACIONES DE MALMOS INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALMOS INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mosquera Zas Manuel Alberto | Socio Unico | 03/11/2009 | 05/12/2023 |
Mosquera Zas Manuel Alberto | Administrador Unico | 03/11/2009 | 05/12/2023 |
Vazquez Martinez Jose Luis | Apoderado | 16/01/2014 | 05/12/2023 |
ACTOS BORME DE MALMOS INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 182, S 8, H C 45562, I/A 5 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 182, S 8, H C 45562, I/A 5 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 182, S 8, H C 45562, I/A 5 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-15
- Fabricación, transformación, manipulación, acabado, transporte y logística de todo tipo de productos textiles. La promoción, construcción, ejecución, adquisición, tenencia, disfrute, arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles y cualquier otra actividad relacionada con el sector inmobiliario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 181, S 8, H C 45562, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-15
- El cargo de administrador pasa a estar retribuido.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 181, S 8, H C 45562, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 2º: Relativo al OBJETO SOCIAL.- . Artículo 13 BIS: Relativo a la retribución del organo de administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 181, S 8, H C 45562, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 180, S 8, H C 45562, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 180, S 8, H C 45562, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-15
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 215.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 219.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.375,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 180, S 8, H C 45562, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-15