MALLINCKRODT MEDICAL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pau Casals, S/N
Código Postal 08940
Municipio Cornellà de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social MALLINCKRODT MEDICAL SA
CIF A80322704
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MALLINCKRODT MEDICAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALLINCKRODT MEDICAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anthony Paul Mcquillan | Administrador Solidario | 11/01/2017 | 08/06/2020 |
Buisan Lachen Belen | Apoderado Solidario | 15/02/2011 | 08/06/2020 |
Corbera Dale Ignacio | Apoderado Solidario | 15/02/2011 | 08/06/2020 |
Lozano Garcia Jesus | Apoderado | 22/04/2009 | 08/06/2020 |
Maldonado Trinchant Eduardo | Liquidador | 08/06/2020 | 08/06/2020 |
Philip John Albert | Administrador Solidario | 08/02/2018 | 08/06/2020 |
Stadtbaumer Anton | Administrador Solidario | 06/04/2011 | 08/06/2020 |
Stefani Michelangelo | Administrador Solidario | 06/04/2011 | 08/06/2020 |
Tejero Alfageme Maria Dolores | Apoderado Solidario | 15/02/2011 | 08/06/2020 |
Anton Stadtbaumer | Administrador Solidario | 08/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MALLINCKRODT MEDICAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 144, S 8, H B 430498, I/A 46 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 144, S 8, H B 430498, I/A 46 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 144, S 8, H B 430498, I/A 46 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 144, S 8, H B 430498, I/A 45 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 144, S 8, H B 430498, I/A 45 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 144, S 8, H B 430498, I/A 44 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 144, S 8, H B 430498, I/A 44 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-08
- PZ DE LA PAU,S/N,EDIF.7,3PLANTA.BUSINESS PARK WO (CORNELLA DE LLOBREGAT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43488 , F 143, S 8, H B 430498, I/A 43 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-242-08
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN LOS ARTICULOS: 7, 13, 18, 23, 24, 25, 26, 28,29, Y 30 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10306 , F 215, S 8, H M 49521, I/A 42 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10306 , F 215, S 8, H M 49521, I/A 42 (06/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28